KRS 0000219869
NIP9220008149
REGON00036173200000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁABUNIACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁABUNIACH
Data rejestracji 19 paź 2004 (20 lat temu) 19 paź 2004
Data usunięcia 17 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ZAMOJSKA, 24, ŁABUNIE, 22-437, ŁABUNIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASTANISŁAW ŁAZORCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-19
2015-02-26
JÓZEF MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2004-10-19
2007-06-28
JAN SZALA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-19
2017-08-17
STANISŁAW TELEJKO
Członek Organu Nadzoru
2004-10-19
2017-08-17
KAZIMIERZ WOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-28
2012-11-19
ZOFIA ŁOPUSZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-19
2017-08-17
ANTONI STANISŁAW KULASZA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-19
2017-08-17
KRZYSZTOF PYSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-02-26
2016-09-29
LUCJAN WNUK
Członek Organu Nadzoru
2016-09-29
2017-08-17
JAN JERZY BRANECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-19
2015-02-26
ZOFIA PAKOS
Pełnomocnik
2012-11-19
2017-08-17
W ZAKRESIE : KONTROLI WEWNĘTRZNEJ RACHUNKOWOŚCI, GOSPODARKI FINANSOWEJ I ANALIZY STANU MAJĄTKOWEGO, WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI, ZGŁASZANIE WNIOSKÓW I UWAG PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI DOT: PRZYJMOWANIA I ZWALNIANIA PRACOWNIKÓW, PODPISYWANIA DOWODÓW KASOWYCH , DOT. WYPŁAT, ORAZ PODPISYWANIA CZEKÓW I PRZELEWÓW REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY ZAMOŚĆ O/KRYNICE Z RACHUNKU.
KRZYSZTOF PYSIEWICZ
Likwidator
2016-09-29
2017-08-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
ZOFIA PEJDA
PREZES ZARZĄDU
2004-10-19
2016-09-29
JÓZEF KUŚMIRZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-19
2012-11-19
BARBARA PASTUSZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-19
2016-09-29
JADWIGA HAIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-19
2016-09-29
2004-10-19
2016-09-29
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁABUNIACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie