KRS 0000219845
REGON00806540100000
NazwaENERGOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENERGOTECH
Data rejestracji 20 paź 2004 (20 lat temu) 20 paź 2004
Data usunięcia 18 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁONECZNA, 21, OSIELSKO, 86-031, OSIELSKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERIIANTONI EDMUND JUCHUM
Wspólnik
2004-10-20
2009-09-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.750,00 ZŁ
RYSZARD JAN JASIACZYK
Wspólnik
2004-10-20
2009-09-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.750,00 ZŁ
RENATA MARIA KOŃCZAL
Likwidator
2007-03-26
2009-09-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA
RYSZARD JAN JASIACZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-20
2009-09-18
2004-10-20
2007-03-26
ENERGOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie