KRS 0000219724
NIP5252063623
REGON01311276600000
Nazwa"BIURO KONSULTINGOWE - OPCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO KONSULTINGOWE - OPCJA
Data rejestracji 21 paź 2004 (20 lat temu) 21 paź 2004
Data usunięcia 01 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. JEREMIEGO, 19, IZABELIN, 05-080, IZABELIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252063623
data rejestracji 01 sie 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWROMAN RAK
Beneficjent
ROMAN RAK
reprezentant
ZBIGNIEW ADAM RAK
Beneficjent
ZBIGNIEW ADAM RAK
Wspólnik
2004-10-21
2020-10-01
41 (CZTERDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘCSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20500 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ROMAN RAK
Wspólnik
2004-10-21
2020-10-01
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘCSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JACEK SŁAWOMIR WOŹNIAK
Wspólnik
2004-10-21
2020-10-01
19 (DZIEWIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘCSET) ZLOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9500 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ROMAN RAK
Likwidator
2019-01-16
2020-10-01
ROMAN RAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ZBIGNIEW ADAM RAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ROMAN RAK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-21
2019-01-16
ZBIGNIEW ADAM RAK
VICE-PREZES ZARZĄDU
2004-10-21
2018-09-06
2004-10-21
2019-01-16
"BIURO KONSULTINGOWE-OPCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie