KRS 0000219521
NIP7541104890
REGON53050440500000
NazwaHUTNICZY KLUB SPORTOWY "MAŁAPANEW" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHUTNICZY KLUB SPORTOWY "MAŁAPANEW"
Data rejestracji 15 paź 2004 (20 lat temu) 15 paź 2004
Data usunięcia 19 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres CZĘSTOCHOWSKA, 27, OZIMEK, 46-040, OZIMEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #4544A MALOWANIE #2943B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3550Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #4544B SZKLENIEIRENA WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2004-10-15
2013-03-22
ALBINA BUJAK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-15
2013-03-22
JAN KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-15
2013-03-22
WIESŁAW HENZLER
Likwidator
2013-03-22
2014-06-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW IMIENIU HKS "MAŁAPANEW" DO PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH ZOBOWIĄZANI SĄ: - PREZES I WICEPREZES D/S FINANSOWYCH - WICEPREZES D/S ORGANIZACYJNYCH - PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD KLUBU.
EDWARD NIEDBALEC
WICEPREZES
2004-10-15
2013-03-22
RYSZARD KULEJ
SEKRETARZ
2004-10-15
2013-03-22
HENRYK MUSIAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-15
2013-03-22
JÓZEF STASIUKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-15
2013-03-22
TOMASZ MICHALAK
WICEPREZES
2004-10-15
2013-03-22
ANDRZEJ PĘDZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-15
2013-03-22
JERZY SPYCHAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-15
2013-03-22
ARKADIUSZ MROZEK
PREZES
2004-10-15
2013-03-22
DARIUSZ GÓRNIASZEK
WICEPREZES
2004-10-15
2013-03-22
2004-10-15
2013-03-22
HUTNICZY KLUB SPORTOWY "MAŁAPANEW"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie