KRS 0000219423
NIP9730797168
REGON97809983400000
Nazwa"TORBEN RAFN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTORBEN RAFN POLSKA
Data rejestracji 13 paź 2004 (20 lat temu) 13 paź 2004
Data usunięcia 04 cze 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BATOREGO, 126 A, ZIELONA GÓRA, 65-735, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6110A MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #6110B PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMITORBEN RAFN & CO.A/S
Wspólnik
2004-10-13
2009-06-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁOTYCH
ANNEBERG HOLDING APS
Wspólnik
2004-10-13
2009-06-04
20 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-10-13
2009-06-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁOTYCH
00608064900000
JACEK BOGUMIŁ MIŁKOWSKI
Likwidator
2007-03-05
2009-06-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
GEORG TANG ANNEBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-13
2007-03-05
1953-08-03
IVAR DAHL NIELSEN
PREZES ZARZĄDU
2004-10-13
2007-03-05
TORBEN RAFN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-13
2007-03-05
SVEN ANNEBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-13
2007-03-05
1957-03-29
JAN PEDERSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-13
2007-03-05
LUDWIK MARIAN MIŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-13
2007-03-05
JACEK BOGUMIŁ MIŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-13
2007-03-05
ROMAN JAN MIŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-13
2007-03-05
2004-10-13
2007-03-05
"TORBEN RAFN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie