KRS 0000219415
NIP8451860855
REGON51963957100000
NazwaFUNDACJA "DZIEDZICTWO NASZE"
Krótka nazwaDZIEDZICTWO NASZE
Data rejestracji 13 paź 2004 (20 lat temu) 13 paź 2004
Data usunięcia 25 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres OGRODOWA, 29, WĘGORZEWO, 11-600, WĘGORZEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9251 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK I ARCHIWÓW #9251B DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK INNYCH NIŻ PUBLICZNE #9231D DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW PIEŚNI I TAŃCA #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9231G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9251C DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓWAGRAŃ WIDEO GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEANATECHNOLOGICZNEGONICZNEJJ NIE SKLASYFIKOWANANA CZYSZCZĄCYCHYFIKOWANAACYJNYCH - LOKALNYCHESYŁOWYCH #9252A DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW #9252B OCHRONA ZABYTKÓW #9253Z OCHRONA ZABYTKÓW #45 BUDOWNICTWOIZABELA MELLIN WYCZÓŁKOWSKA
Beneficjent
MIROSŁAW NALASKOWSKI
Beneficjent
ELŻBIETA BUCZEK
Beneficjent
HENRYK STANISŁAW BUCZEK
Beneficjent
TERESA ROMANOWSKA
Beneficjent
JADWIGA DANUTA MICIŃSKA SZUTKOWSKA
Beneficjent
WANDA PISAREK
Beneficjent
ZOFIA RYCHARSKA
Beneficjent
BARBARA GRĄZIEWICZ-CHLUDZIŃSKA
Beneficjent
BARBARA GRĄZIEWICZ-CHLUDZIŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
REMIGIUSZ LESZEK RYCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-13
2007-05-15
TERESA ROMANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-13
2024-04-25
JERZY ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-13
2024-04-25
HENRYK STANISŁAW BUCZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-13
2024-04-25
ADAM JANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-10-13
2024-04-25
MARIAN POKROPEK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-13
2024-04-25
JADWIGA DANUTA MICIŃSKA SZUTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-13
2024-04-25
ELŻBIETA BUCZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-13
2024-04-25
HELENA KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-13
2024-04-25
JÓZEF MIROSŁAW KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-13
2024-04-25
IZABELA MELLIN WYCZÓŁKOWSKA
Beneficjent
RADA FUNDACJI
MIROSŁAW NALASKOWSKI
Beneficjent
RADA FUNDACJI
ELŻBIETA BUCZEK
Beneficjent
RADA FUNDACJI
HENRYK STANISŁAW BUCZEK
Beneficjent
RADA FUNDACJI
TERESA ROMANOWSKA
Beneficjent
RADA FUNDACJI
JADWIGA DANUTA MICIŃSKA SZUTKOWSKA
Beneficjent
RADA FUNDACJI
WANDA PISAREK
Beneficjent
SEKRETARZ
ZOFIA RYCHARSKA
Beneficjent
WICEPRZEWODNICZĄCA
BARBARA GRĄZIEWICZ-CHLUDZIŃSKA
Beneficjent
PRZEWODNICZĄCA
JERZY ROMANOWSKI
Beneficjent
RADA FUNDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacji1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, Z ZASTRZEŻENIEM UST.2, SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. 2. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH NIE ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH - OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES FUNDACJI.
LECHOSŁAW JAN ŻYNDA
WICEPRZEWODNICZĄCY
2004-10-13
2024-04-25
ZOFIA RYCHARSKA
WICEPRZEWODNICZĄCA
2004-10-13
2024-04-25
WANDA PISAREK
SEKRETARZ
2004-10-13
2024-04-25
ANDRZEJ SMOŁKA
SKARBNIK
2004-10-13
2024-04-25
BARBARA GRĄZIEWICZ CHLUDZIŃSKA
PRZEWODNICZĄCA
2004-10-13
2024-04-25
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-30
SprFinOp
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1326.38 |
Aktywa razem | 1326.38 |
2004-10-13
2004-11-26
OGRODOWA, 20, WĘGORZEWO, 11-600, WĘGORZEWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie