KRS 0000219380
NIP6422534520
REGON00344603800000
NazwaASTA BIOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASTA BIOPAL
Data rejestracji 13 paź 2004 (20 lat temu) 13 paź 2004
Data usunięcia 04 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2320A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #2330Z DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI REGENERACJA OLEJÓW #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANDRZEJ STEFAN TOMSIA
Wspólnik
2004-10-13
2022-05-04
498 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 49.800, ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ STEFAN TOMSIA
PREZES ZARZĄDU
2004-10-13
2005-01-25
SABINA ZOFIA POLOK
PREZES ZARZĄDU
2005-01-25
2006-06-21
ANDRZEJ STEFAN TOMSIA
PREZES ZARZĄDU
2006-06-21
2006-11-06
SABINA ZOFIA POLOK
PREZES ZARZĄDU
2006-11-06
2012-06-28
ANDRZEJ STEFAN TOMSIA
PREZES ZARZĄDU
2012-06-28
2013-11-07
ADAM TOMSIA
PREZES ZARZĄDU
2015-02-02
2022-05-04
2004-10-13
2005-08-08
PRZEMYSŁOWA, 3, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA
2005-08-08
2012-06-28
KOŚCIUSZKI, 14, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
2012-06-28
2017-11-27
WOJSKA POLSKIEGO, 13, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie