KRS 0000219348
NIP9491926466
REGON15218450000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNIK" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "LEŚNIK"
Data rejestracji 15 paź 2004 (20 lat temu) 15 paź 2004
Data usunięcia 10 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PRZYROWSKA, 25, CZĘSTOCHOWA, 42-253, JANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHWALDEMAR BOLESŁAW TALMA
Beneficjent
KSZYSZTOF PAWEŁ MIEDZIŃSKI
Beneficjent
BERNARD MIECZYSŁAW BARCZYK
Beneficjent
WALDEMAR BOLESŁAW TALMA
zgłaszający - likwidator
BERNARD MIECZYSŁAW BARCZYK
zgłaszający - członek zarządu
WALDEMAR BOLESŁAW TALMA
Likwidator
2023-03-30
2024-06-10
KRZYSZTOF PAWEŁ MIEDZIŃSKI
Likwidator
2023-03-30
2024-06-10
BERNARD BARCZYK
Likwidator
2023-03-30
2024-06-10
SŁAWOMIR JÓZEF PERYGA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-15
2024-06-10
STANISŁAW ZYGMUNT STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2004-10-15
2024-06-10
URSZULA JADWIGA KURSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-15
2024-06-10
RYSZARD WŁADYSŁAW KUTA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-15
2024-06-10
WALDEMAR BOLESŁAW TALMA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI W LIKQWIDACJI
KSZYSZTOF PAWEŁ MIEDZIŃSKI
Beneficjent
Z-CA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI W LIKWIDACJI
BERNARD MIECZYSŁAW BARCZYK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZADU LUB CZŁOWIEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAZNIONA (PEŁNOMOCNIK)
PRZEMYSŁAW PERYGA
PREZES ZARZĄDU
2004-10-15
2009-01-16
JAROSŁAW KRZYSZTOF ZASUŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-15
2009-01-16
ANNA TERESA STACHURSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-15
2009-01-16
WALDEMAR BOLESŁAW TALMA
PREZES ZARZĄDU
2009-01-16
2023-03-30
KRZYSZTOF PAWEŁ MIEDZIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2009-01-16
2023-03-30
MONIKA JUSTYNA OLCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-16
2016-06-30
MAŁGORZATA HELENA WOŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-30
2021-11-09
BERNARD BARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-11-09
2023-03-30
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-14
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 147359.24 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 118584.18 |
I. Amortyzacja | 1950 |
II. Zużycie materiałów i energii | 44673.9 |
III. Usługi obce | 3788.2 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 450.63 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 203.12 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28978.18 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 141379.05 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 138644.18 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2734.87 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 141379.05 |
A. Aktywa trwałe | 68250 |
B. Aktywa obrotowe | 73129.05 |
- Zapasy | 48518.96 |
- Należności krótkoterminowe | 10695.34 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2004-10-15
2023-03-30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNIK"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie