KRS 0000219189
NIP5851409625
REGON19308951000000
NazwaTEAM LINES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTEAM LINES POLSKA
Data rejestracji 08 paź 2004 (20 lat temu) 08 paź 2004
Data usunięcia 21 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁASKIEGO, 6, GDYNIA, 81-368, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5851409625
data rejestracji 01 lis 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHDELPHIS NAAMIOZE VENNOOTSCHAP
Wspólnik
2004-10-08
2010-11-26
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ
TUSTAL BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Wspólnik
2005-01-26
2006-12-06
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,00
TEAM LINES DEUTSCHLAND GMBH & CO KG
Wspólnik
2010-11-26
2021-04-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
LESZEK LANGE
Likwidator
2020-09-03
2021-04-21
BENJAMIN WEINACHT
Likwidator
2020-09-03
2021-04-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAĆ MOŻE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ALEXANDER SAVERYS
PREZES ZARZĄDU
2004-10-08
2009-02-10
WIM AMEIJE
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-08
2009-02-10
FILIP DE PREST
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-08
2007-09-25
LEONARD GRZELAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-26
2006-12-06
KIRSTEN RENATE KERSTEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-07
2013-02-22
KIRSTEN RENATE KERSTEN
PREZES ZARZĄDU
2013-02-22
2020-09-03
ALEXANDER SAVERYS
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-22
2020-09-03
LESZEK LANGE
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-06
2020-09-03
WOJCIECH MUCHLADO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-06
2014-10-06
SOREN SCHOUW PEDERSEN
PREZES ZARZĄDU
2009-02-10
2013-02-22
2004-10-08
2006-12-06
"DELPHIS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-06
2020-09-03
TEAM LINES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-08
2005-01-26
ARMII KRAJOWEJ, 116, SOPOT, 81-824, SOPOT, POLSKA
2005-01-26
2006-12-06
WŁADYSŁAWA IV, 43, GDYNIA, 81-308, GDYNIA, POLSKA
2006-12-06
2007-02-01
PUŁAWSKIEGO, 6, GDYNIA, 81-368, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie