KRS 0000218762
NIP8212374778
REGON71257680300000
NazwaSAMORZĄDOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY POWIATU SIEDLECKIEGO "KARBONA" SPÓŁDZIELNIA W SIEDLCACH
Krótka nazwaSAMORZĄDOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY POWIATU SIEDLECKIEGO "KARBONA" W SIEDLCACH
Data rejestracji 01 paź 2004 (20 lat temu) 01 paź 2004
Data usunięcia 23 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres FLORIAŃSKA, 55, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIMICHAŁ MAŁYSZKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2019-12-23
ELŻBIETA KOCZKODAJ
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2019-12-23
MAREK WITOLD SZEREMETA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2019-12-23
STANISŁAW WYCZÓŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2019-12-23
MIECZYSŁAW BOGDAN MISZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2019-12-23
MAREK GOŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2019-12-23
ROMAN SŁAWOMIR BODZIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2019-12-23
MARIA HALINA ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2019-12-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
RYSZARD ZYGMUNT PIETRZYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-01
2019-12-23
TOMASZ MAREK STEMPIEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-01
2019-12-23
MAŁGORZATA JUSTYNA MELANIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-01
2019-12-23
2004-10-01
2019-12-23
SPÓŁDZIELNIA
2004-10-01
2019-12-23
SAMORZĄDOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY POWIATU SIEDLECKIEGO "KARBONA" SPÓŁDZIELNIA W SIEDLCACH
2004-10-01
2019-12-23
FLORIAŃSKA, 55, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
2004-10-01
2019-12-23
6522Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2004-10-01
2019-12-23
6523Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.
2004-10-01
2019-12-23
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2004-10-01
2019-12-23
6713Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2004-10-01
2019-12-23
7415Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI.
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie