KRS 0000218640
NIP5730211166
REGON00044712600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "RZEMIEŚLNIK" W LIKWIDACJI W CZĘSTOCHOWIE
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA "RZEMIEŚLNIK" W CZĘSTOCHOWIE
Data rejestracji 01 paź 2004 (20 lat temu) 01 paź 2004
Data usunięcia 18 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ZIMOROWICZA, 4, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIABONIFACY JAN KULIG
Likwidator
2008-06-25
2008-12-18
JERZY STANISŁAW SZYMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2008-12-18
KAZIMIERZ FRANCISZEK ANZORGE
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2008-12-18
STANISŁAW MARIAN KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2008-12-18
ZDZISŁAW STEFAN AUGUSTYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2008-12-18
ZYGMUNT WALENTY SOKOLNICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2008-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
ANDRZEJ BOGDAN BARYŁA
PREZES ZARZĄDU
2004-10-01
2008-06-25
TADEUSZ MARIAN KAREWICZ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-10-01
2008-06-25
BONIFACY JAN KULIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-01
2008-06-25
2004-10-01
2008-06-25
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "RZEMIEŚLNIK" W CZĘSTOCHOWIE
2004-10-01
2006-01-12
KILIŃSKIEGO, 23, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie