KRS 0000218564
NIP7990003879
REGON00124409800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "RZEMIOSŁ RÓŻNYCH" W SZYDŁOWCU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA "RZEMIOSŁ RÓŻNYCH" W SZYDŁOWCU
Data rejestracji 10 lis 2004 (20 lat temu) 10 lis 2004
Data usunięcia 28 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 1-GO MAJA, 5, SZYDŁOWIEC, 26-500, SZYDŁOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMAREK SOKOŁOWSKI
Likwidator
2021-01-28
2021-09-28
WŁADYSŁAW POCHYLSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-10
2009-11-03
JAN JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-10
2009-11-03
STANISŁAW PISZCZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-10
2021-09-28
PIOTR FRYDERYK MOSIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-10
2009-11-03
WITOLD STEFAN CHOTECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-10
2021-09-28
KAZIMIERZ ADAM ŁASKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-03
2021-09-28
JAN NOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-03
2021-09-28
JERZY KONSTANTY JEDLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-03
2021-09-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
MAREK SOKOŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-11-10
2021-01-28
FRANCISZEK STANISZEWSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-11-10
2011-05-31
STANISŁAW ERBEL
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-11-10
2021-01-28
PIOTR JERZY SOKOŁOWSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2011-05-31
2021-01-28
2004-11-10
2021-01-28
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "RZEMIOSŁ RÓŻNYCH" W SZYDŁOWCU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie