KRS 0000218018
REGON19222040000000
Nazwa"HOSPES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHOSPES
Data rejestracji 12 paź 2004 (20 lat temu) 12 paź 2004
Data usunięcia 27 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBELSKA, 64, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#45 BUDOWNICTWO #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #622 POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃDANUTA MARIA KUCZERA
Wspólnik
2004-10-12
2006-02-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ PIOTR CHMIELOWIEC
Wspólnik
2004-10-12
2006-02-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 ZŁOTYCH
BRONISŁAW PAWEŁ BORKOWSKI
Wspólnik
2006-02-24
2017-11-27
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
JERZY CELIŃSKI ŁABĘDŹ
Wspólnik
2006-02-24
2017-11-27
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO REPREZENTACJI JEST PREZES ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
PAWEŁ PIOTR CHMIELOWIEC
WICEPREZES
2004-10-12
2006-02-24
JERZY CELIŃSKI ŁABĘDŹ
PREZES ZARZĄDU
2006-02-24
2014-01-14
DANUTA MARIA KUCZERA
PREZES
2004-10-12
2006-02-24
2004-10-12
2006-02-24
MARYNARKI POLSKIEJ, 146, GDAŃSK, 80-865, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie