KRS 0000217972
NIP7481515022
REGON53246376800000
NazwaMIEJSKI KLUB SPORTOWY "WŁÓKNIARZ" KIETRZ
Krótka nazwaMIEJSKI KLUB SPORTOWY "WŁÓKNIARZ" KIETRZ
Data rejestracji 28 wrz 2004 (20 lat temu) 28 wrz 2004
Data usunięcia 10 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres SPORTOWA, 1, KIETRZ, 48-130, KIETRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#7440Z REKLAMA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8532A TECHNIKA #8532B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAZDZISŁAW BUDZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-28
2007-08-29
FRANCISZEK STEFAN SOBCZUK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-28
2007-08-29
TOMASZ SYLWESTER KROCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-28
2007-07-13
JAN CIURA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-13
2007-08-29
MIECZYSŁAW PAWLINA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-29
2010-03-19
JAN LECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-29
2010-03-19
JAN KULIG
Członek Organu Nadzoru
2007-08-29
2011-08-30
DAMIAN ZYGMUNT BOSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-03-19
2011-08-30
BRONISŁAW KONOPKA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-30
2021-05-10
ANDRZEJ CZARNY
Członek Organu Nadzoru
2011-08-30
2021-05-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO REPREZENTOWANIA KLUBU NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST PREZES KLUBU. 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU KLUBU W ZAKRESIE ZARZĄDU MIENIEM SKŁADAJĄ DWIE Z NIŻEJ WYMIENIONYCH OSÓB: PREZES, WICEPREZES I JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
LESZEK WŁADYSŁAW KRAWIEC
WICEPREZES
2007-07-13
2007-08-29
HENRYK KATOLIK
WICEPREZES
2004-09-28
2007-07-13
ZBIGNIEW NASIENIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-28
2010-03-19
JANUSZ SZCZEPAN NASIENIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-28
2007-07-13
WOJCIECH HOGIEL
PREZES KLUBU
2012-03-21
2021-05-10
ROMAN SIORAK
SKARBNIK KLUBU
2011-08-30
2012-03-21
MIECZYSŁAW PAWLINA
SKARBNIK
2004-09-28
2007-08-29
MIROSŁAW BRONISŁAW MORMUL
SEKRETARZ
2004-09-28
2007-07-13
JÓZEF PAWEŁ MATELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-28
2007-08-29
PIOTR STANISŁAW DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-28
2007-08-29
2004-09-28
2021-05-10
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
2004-09-28
2021-05-10
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "WŁÓKNIARZ" KIETRZ
2004-09-28
2021-05-10
SPORTOWA, 1, KIETRZ, 48-130, KIETRZ, POLSKA
2007-09-10
2021-05-10
7440Z - WYNAJMOWANIE PRZESTRZENI NA CELE REKLAMOWE
2007-09-10
2021-05-10
9262Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA
2010-03-19
2021-05-10
8130Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2010-03-19
2021-05-10
4334Z - MALOWANIE
2010-03-19
2021-05-10
4339Z - WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2010-03-19
2021-05-10
4762Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
2010-03-19
2021-05-10
4764Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH
2010-03-19
2021-05-10
5610B - POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2010-03-19
2021-05-10
8230Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
2010-03-19
2021-05-10
8532A - TECHNIKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie