KRS 0000217897
NIP6342532298
REGON27826509400000
NazwaMAGNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAGNES
Data rejestracji 22 wrz 2004 (20 lat temu) 22 wrz 2004
Data usunięcia 30 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRZELECKA, 10, KATOWICE, 40-073, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440 REKLAMA #7481 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNAELŻBIETA ZIOŁO
Wspólnik
2004-09-22
2020-09-30
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ
MIROSŁAW KAROL KOZYRA
Wspólnik
2004-09-22
2020-09-30
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO SAMODZIELNIE PROKURENT.
JACEK ANDRZEJ PAWLIK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-22
2019-03-19
2004-09-22
2020-09-30
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-22
2020-09-30
MAGNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-22
2020-09-30
STRZELECKA, 10, KATOWICE, 40-073, KATOWICE, POLSKA
2004-09-22
2020-09-30
5530A - RESTAURACJE
2004-09-22
2020-09-30
5530B - PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE
2004-09-22
2020-09-30
5540Z - BARY
2004-09-22
2020-09-30
5551Z - STOŁÓWKI
2004-09-22
2020-09-30
5552Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
2004-09-22
2020-09-30
6523 - POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2004-09-22
2020-09-30
7412 - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
2004-09-22
2020-09-30
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2004-09-22
2020-09-30
7440 - REKLAMA
2004-09-22
2020-09-30
7481 - DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie