KRS 0000217859
NIP8971698473
REGON93301130000000
Nazwa"URETA Y ASOCIADOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaURETA Y ASOCIADOS
Data rejestracji 21 wrz 2004 (20 lat temu) 21 wrz 2004
Data usunięcia 06 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIDNICKA, 19, WROCŁAW, 50-066, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#45 BUDOWNICTWO #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIMONTEPENEDO SL
Wspólnik
2004-09-21
2013-12-06
1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400.000,00 ZŁ (JEDEN MILION CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
F MENDEZ SA
Wspólnik
2004-09-21
2013-12-06
1.750 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750.000 (JEDEN MILION SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
CONSTRUCCIONES URETA SA
Wspólnik
2004-09-21
2013-12-06
1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400.000,00 ZŁ (JEDEN MILION CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANUR SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Wspólnik
2004-09-21
2013-12-06
1.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050.000,00 ZŁ (JEDEN MILION PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
HIMARDU SL
Wspólnik
2004-09-21
2013-12-06
1.400 (JEDEN TYSIĄC CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400.000 (JEDEN MILION CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
MARIA DEL ROSARIO GIMÉNEZ ANTÓN
Likwidator
2012-03-29
2013-12-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ISMAEL ANGEL ANDRES GOLVANO
PREZES ZARZĄDU
2004-09-21
2012-03-29
MARIA DEL ROSARIO GIMENEZ ANTON
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-21
2012-03-29
ENRIQUE ANDRES RODRIGUEZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-21
2012-03-29
2004-09-21
2012-03-29
"URETA Y ASOCIADOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-21
2007-10-15
RYNEK, 35, WROCŁAW, 50-102, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie