KRS 0000217792
NIP6681850546
REGON31161799000000
Nazwa"JAN-KAR BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJAN-KAR BIS
Data rejestracji 04 paź 2004 (20 lat temu) 04 paź 2004
Data usunięcia 23 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MILEWSKIEGO, 10, TUREK, 62-700, TUREK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5135Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5226Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7440Z REKLAMAJAN KAROLEWSKI
Wspólnik
2004-10-04
2020-11-23
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
JERZY ŁUKASZ KAROLEWSKI
Wspólnik
2004-10-04
2020-11-23
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
LESZEK KAZIMIERZ WIATRAK
Prokurent
2004-10-04
2005-09-08
SAMOISTNA
EDYTA MARIA BŁASZCZYK
Prokurent
2005-09-08
2020-11-23
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
JAN KAROLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-18
2020-11-23
JERZY ŁUKASZ KAROLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-04
2008-02-18
JAN KAROLEWSKI
WICE - PREZES ZARZĄDU
2004-10-04
2008-02-18
2004-10-04
2005-09-08
NOWA, 22, TUREK, 62-700, TUREK, POLSKA
Km 615/20
2021-12-28
2023-01-31
5093.42 PLN
I Nc 971/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Edyta Szymczak Kancelaria Komornicza nr III w Turku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie