KRS 0000217640
NIP7772799662
REGON63461336400000
NazwaARAMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARAMIS
Data rejestracji 23 wrz 2004 (20 lat temu) 23 wrz 2004
Data usunięcia 21 mar 2024 21 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. EDWARDA RACZYŃSKIEGO, 2/22, SWARZĘDZ, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ARAMIS.POCZTA@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 7772799662
data rejestracji 05 paź 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 mar 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #80 EDUKACJATOMASZ PIOTR PAWŁOWSKI
Beneficjent
TOMASZ PIOTR PAWŁOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ PIOTR PAWŁOWSKI
Prokurent
2018-01-11
2023-01-30
PROKURA SAMOISTNA
Wspólnik
2004-09-23
2008-04-08
60 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 30.000 ZŁ
81239235900000
TADEUSZ KACZMARCZYK
Wspólnik
2004-09-23
2007-04-18
25 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 12.500 ZŁ.
TOMASZ PIOTR PAWŁOWSKI
Wspólnik
2004-09-23
2024-03-21
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ
OSKAR JACEK MATUSZAK
Wspólnik
2008-04-08
2017-10-31
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ
HELMUT ERICH BUNK
Wspólnik
2008-04-08
2017-10-31
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.500,00 ZŁ
Wspólnik
2018-01-11
2024-03-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
00128664200000
TOMASZ PIOTR PAWŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIALAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ PIOTR PAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2023-01-30
2024-03-21
WACŁAW JÓZEF NOWACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-23
2009-05-27
OSKAR JACEK MATUSZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-23
2017-10-31
TOMASZ PAWŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-27
2017-10-31
JAKUB KRZYSZTOF ROSZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-10-31
2023-01-30
2004-09-23
2009-05-27
DWORCOWA, 7, SWARZĘDZ, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
2009-05-27
2011-04-29
SADOWA, 18, JASIN, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie