KRS 0000217617
NIP8521146472
REGON81084415900000
NazwaSECESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSECESJA
Data rejestracji 27 wrz 2004 (20 lat temu) 27 wrz 2004
Data usunięcia 17 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZECŁAW, 150, PRZECŁAW, 72-005, PRZECŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8521146472
data rejestracji 01 cze 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHDARIUSZ JAKUBOWSKI
Beneficjent
DARIUSZ JAKUBOWSKI
reprezentant
DARIUSZ JAKUBOWSKI
Wspólnik
2004-09-27
2022-11-17
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
ADAM JAKUBOWSKI
Wspólnik
2007-06-18
2022-11-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
DARIUSZ JAKUBOWSKI
Prokurent
2007-07-25
2020-02-13
PROKURA SAMOISTNA
DARIUSZ JAKUBOWSKI
Likwidator
2017-08-07
2022-11-17
DARIUSZ JAKUBOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA). 2. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.
FRANCISZEK GRAŻYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-27
2007-06-18
MAŁGORZATA WALENTYNA GRAŻYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-06-18
2008-07-30
JACEK RYŚ
PREZES ZARZĄDU
2008-07-30
2012-07-12
ALEKSANDRA KOMECKA
PREZES ZARZĄDU
2012-07-12
2017-08-07
2004-09-27
2007-06-18
OFICYNA WYDAWNICZA "ZACHÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ
2007-06-18
2017-08-07
SECESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-27
2007-06-18
200, PRZECŁAW, 72-005, PRZECŁAW, POLSKA
2007-06-18
2008-07-30
BOGUSŁAWA X, 7, SZCZECIN, 70-440, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie