KRS 0000217582
NIP7311900519
REGON47327478000000
Nazwa"ONTOP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaONTOP POLSKA
Data rejestracji 22 wrz 2004 (20 lat temu) 22 wrz 2004
Data usunięcia 27 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HALLERA, 75, WIEWIÓRCZYN, 98-100, ŁASK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7311900519
data rejestracji 01 lis 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAKRYSTIAN MARCIN KULA
Beneficjent
KRYSTIAN MARCIN KULA
reprezentant
ONTOP B.V.
Wspólnik
2004-09-22
2020-10-14
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
TOMASZ WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2004-09-22
2008-03-07
114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.700 ZŁOTYCH
Wspólnik
2020-10-14
2021-01-27
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
53101752900000
KRYSTIAN MARCIN KULA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. INNY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE RAZEM Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
TOMASZ WOJCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-22
2009-12-01
JULIEN BERNARD, CHRISTIAAN, MAR VERAART
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-22
2011-08-29
ROBERT MARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-12-01
2019-05-21
MARCO PETRUS EMIEL BLAEKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-17
2019-05-21
PHILIP MARIE FRANCISCUS CAROLUS BRULS
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-17
2017-04-04
KRZYSZTOF SKORUPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-21
2019-07-08
KRYSTIAN MARCIN KULA
PREZES ZARZĄDU
2019-05-21
2021-01-27
2004-09-22
2008-05-26
"MET-TOP" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-22
2008-05-26
KAZIMIERZA, 8, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie