KRS 0000217493
NIP5242519375
REGON01582365500000
Nazwa"WENS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWENS
Data rejestracji 20 wrz 2004 (20 lat temu) 20 wrz 2004
Data usunięcia 22 mar 2021 22 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HUSARII, 31, WARSZAWA, 02-951, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5242519375
data rejestracji 01 sty 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHDUY LE HOANG
Likwidator
2020-09-01
2021-03-22
DUY LE HOANG
Beneficjent
DUY LE HOANG
reprezentant
DUY LE HOANG
Wspólnik
2004-09-20
2021-03-22
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁOTYCH
WIESŁAW JÓZEF KWIEK
Wspólnik
2005-01-04
2007-01-31
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ
LINH CHI VU
Wspólnik
2007-06-01
2013-03-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
DUY LE HOANG
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DUY LE HOANG
PREZES ZARZĄDU
2004-09-20
2020-09-01
WIESŁAW JÓZEF KWIEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-01-04
2007-01-31
LINH CHI VU
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-01
2013-03-27
2004-09-20
2020-09-01
"WENS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-20
2020-01-22
PRZECŁAWSKA, 5, WARSZAWA, 03-879, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie