KRS 0000217233
NIP8571831224
REGON81273082700000
NazwaSTOWARZYSZENIE ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
Data rejestracji 27 wrz 2004 (20 lat temu) 27 wrz 2004
Data usunięcia 29 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres RAPACKIEGO, 29, GRYFICE, 72-300, GRYFICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7513Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7450B DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WYŁĄCZNIE NA RZECZ JEDNEGO PODMIOTU #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6712 DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #8532 SZKOŁY ZAWODOWE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCHKRYSTYNA WALKOWIAK
Likwidator
2017-08-22
2021-04-29
GRZEGORZ ANDRZEJ KAWKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2021-04-29
KRZYSZTOF LESZEK GRABOWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2021-04-29
STANISŁAW CHRUŚCIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2021-04-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAWA I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: PRZEWODNICZĄCEGO LUB WICEPRZEWODNICZĄCEGO I UPOWAŻNIONEGO PISEMNIE PRZEZ ZARZĄD INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
HENRYK FUĆ
WICEPRZEWODNICZĄCY
2004-09-27
2017-08-22
JOANNA IRENA KUBIAK
SEKRETARZ
2004-09-27
2017-08-22
KRYSTYNA WALKOWIAK
PRZEWODNICZĄCY
2004-09-27
2017-08-22
STANISŁAW JÓZEF WÓJCIAK
SKARBNIK
2004-09-27
2017-08-22
WALDEMAR MAREK WAWRZYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-27
2013-06-27
2004-09-27
2017-08-22
STOWARZYSZENIE ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie