KRS 0000217194
NIP8722216699
REGON69179407400000
NazwaZAKŁADY MECHANICZNE "RUFUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁADY MECHANICZNE "RUFUS"
Data rejestracji 14 wrz 2004 (20 lat temu) 14 wrz 2004
Data usunięcia 17 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTOSŁAWA, 272, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 19400000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8722216699
data rejestracji 30 wrz 2004
status Czynny
13105017221000002452070275
INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13
ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA
23105017221000009080668982
INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13
ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA
41105017221000009031464341
INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13
ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA
52105017221000009031474134
INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13
ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA
63105017221000009031464333
INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13
ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA
64105017221000009080967780
INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13
ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA
77947800000005530320000010
BS9478 Centrala
Żyraków 137 C 39-204 dębicki POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAEWA WILK
Beneficjent
JOANNA WILK-KĄKOL
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
GRZEGORZ ROMAN WILK
Beneficjent
GRZEGORZ ROMAN WILK
Wspólnik
2004-09-14
2011-02-17
38.604 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY W ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.302.000,00 ZŁ
EWA WILK
Wspólnik
2004-09-14
2011-02-17
196 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.000,00 ZŁOTYCH
PIOTR GRZEGORZ ZAGAJEWSKI
Prokurent
2007-03-02
2011-02-17
PROKURA SAMOISTNA
EWA WILK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
GRZEGORZ ROMAN WILK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOSOBOWO W ODNIESIENIU DO CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 1000000,- ZŁ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH 1000000,- ZŁ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
GRZEGORZ ROMAN WILK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-14
2011-02-17
EWA WILK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-14
2011-02-17
BOLESŁAW SYLWESTER MENDRYGAŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-06
2007-10-04
2004-09-14
2005-07-14
ZAKŁAD MECHANICZNY "RUFUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie