KRS 0000217184
NIP6792820330
REGON35687209800000
NazwaC 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaC 2
Data rejestracji 15 wrz 2004 (20 lat temu) 15 wrz 2004
Data usunięcia 27 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KLONOWICA, 20, KRAKÓW, 30-654, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #2661 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5162 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5246 SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5263A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMIWOJCIECH KORZENIAK
Wspólnik
2004-09-15
2014-02-27
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ
JERZY SŁOWIŃSKI
Wspólnik
2004-09-15
2014-02-27
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ
TOMASZ ANDRZEJ PŁÓCIENNIAK
Wspólnik
2004-09-15
2014-02-27
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ
HALINA MARIA PŁÓCIENNIAK
Prokurent
2004-09-15
2009-02-10
ŁĄCZNA
JERZY SŁOWIŃSKI
Likwidator
2009-02-10
2014-02-27
WOJCIECH KORZENIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-15
2005-02-04
TOMASZ ANDRZEJ PŁÓCIENNIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-15
2005-02-04
HALINA MARIA SŁOWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-15
2005-02-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiA/.PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO; B/.DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO; C/.CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
HENRYK MUCHA
PREZES
2004-09-15
2005-02-04
JERZY SŁOWIŃSKI
WICEPREZES
2004-09-15
2009-02-10
WIESŁAW JÓZEF MŁODAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-02-04
2009-02-10
2004-09-15
2009-02-10
C 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie