KRS 0000217173
NIP7661434615
REGON00058720600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LIKWIDACJI W WAPNIE Z SIEDZIBĄ W SREBRNEJ GÓRZE
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W WAPNIE Z SIEDZIBĄ W SREBRNEJ GÓRZE
Data rejestracji 23 wrz 2004 (20 lat temu) 23 wrz 2004
Data usunięcia 30 lis 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SREBRNOGÓRA, 62-120, WAPNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWGRZEGORZ KOMASA
Likwidator
2008-12-11
2010-11-30
TADEUSZ PASTOR
Członek Organu Nadzoru
2004-09-23
2010-11-30
MARIAN WLIZŁO
Członek Organu Nadzoru
2004-09-23
2008-06-03
JÓZEF PISAREK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-23
2008-06-03
IRENEUSZ OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-06-03
2010-11-30
STANISŁAW DYBICH
Członek Organu Nadzoru
2008-06-03
2010-11-30
WALDEMAR KRZYŻANIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-06-03
2010-11-30
MAREK KOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-06-03
2010-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
GRZEGORZ ANDRZEJ KOMASA
PREZES
2004-09-23
2008-12-11
JAN GRACZYKOWSKI
CZŁONEK
2004-09-23
2008-12-11
GABRIELA MIKOŁAJCZAK
CZŁONEK
2004-09-23
2008-06-03
2004-09-23
2008-06-03
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WAPNIE Z SIEDZIBĄ W SREBRNOGÓRZE
2008-06-03
2008-12-11
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WAPNIE Z SIEDZIBĄ W SREBRNEJ GÓRZE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie