KRS 0000216979
NIP8681790489
REGON85274928000000
NazwaFUNDACJA "PARTNERSTWO DLA ZIEMI BOCHEŃSKIEJ"
Krótka nazwaPARTNERSTWO DLA ZIEMI BOCHEŃSKIEJ
Data rejestracji 15 wrz 2004 (20 lat temu) 15 wrz 2004
Data usunięcia 21 maj 2013 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres RÓŻANA, 16, BOCHNIA, 32-700, BOCHNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0201B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7514Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9252B OCHRONA ZABYTKÓW #9253Z OCHRONA ZABYTKÓW #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAAGNIESZKA MAŁGORZATA BROSZKIEWICZ
Likwidator
2012-02-20
2013-05-21
MARIA FĄFARA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-15
2013-05-21
JERZY STANISŁAW PIŚ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-15
2013-05-21
JACEK PAWEŁ PAJĄK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-15
2013-05-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI NA PODSTAWIE UCHWAŁ ZARZĄDU SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE. ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKÓW DO PROWADZENIA OKREŚLONYCH PEŁNOMOCNICTWEM SPRAW I W TYM ZAKRESIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI.
BARBARA ANNA MIREK MICHALSKA
PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU - DYREKTOR FUNDACJI
2004-09-15
2006-01-20
BARBARA URBAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-15
2006-01-20
ANDRZEJ KULAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-15
2012-02-20
KATARZYNA MARIA KORTA
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI - DYREKTOR FUNDACJI
2006-01-20
2012-02-20
RAFAŁ HENRYK RUDKA
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI - ZASTĘPCA DYREKTORA
2006-01-20
2011-11-18
JUSTYNA MARTA WITAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-20
2012-02-20
2004-09-15
2012-02-20
FUNDACJA "PARTNERSTWO DLA ZIEMI BOCHEŃSKIEJ"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie