KRS 0000216802
NIP6112526667
REGON23121623800000
Nazwa"WALLENBORN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWALLENBORN POLSKA
Data rejestracji 14 wrz 2004 (20 lat temu) 14 wrz 2004
Data usunięcia 15 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓTKA, 7, PODGÓRZYN, 58 - 562, PODGÓRZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWŁODZIMIERZ CZEKAJŁO
Wspólnik
2004-09-14
2007-05-31
255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
WALLENBORN PROJEKTENTWICKLUNG GMBH & CO.KG (NIEMCY)
Wspólnik
2004-09-14
2017-12-15
275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.500 (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
FRITZ NICOLAI
Wspólnik
2008-05-30
2017-12-15
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500 (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
GERMAN JOHANN PITZL
Likwidator
2016-09-13
2017-12-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
HERMANN WALLENBORN
PREZES ZARZĄDU
2004-09-14
2016-09-13
WŁODZIMIERZ CZEKAJŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-14
2008-05-30
GERMAN JOHANN PITZL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-14
2016-09-13
FRITZ NICOLAI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-30
2016-09-13
2004-09-14
2016-09-13
"WALLENBORN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-14
2007-05-31
MATEJKI, 25, KARPACZ, 58 - 540, KARPACZ, POLSKA
2007-05-31
2008-05-30
CZARNY STRUMIEŃ, 4 B, ŁOMNICA, 58-508, JELENIA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie