KRS 0000216675
NIP6252268679
REGON27830574100000
NazwaMARKUS BIRNER KUNSTSTOFFTECHNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMARKUS BIRNER KUNSTSTOFFTECHNIK POLSKA
Data rejestracji 17 wrz 2004 (20 lat temu) 17 wrz 2004
Data usunięcia 28 sie 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIŁKOWSKIEGO, 3, KRAKÓW, 30-349, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 125000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHMARKUS BIRNER
Wspólnik
2004-09-17
2013-08-28
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ.
ROBERT HELD
Wspólnik
2007-10-15
2011-03-07
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MARKUS BIRNER KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH
Wspólnik
2011-03-07
2013-08-28
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MARKUS BIRNER
Likwidator
2012-09-13
2013-08-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARKUS BIRNER
PREZES ZARZĄDU
2004-09-17
2012-09-13
ROBERT HELD
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-20
2011-03-07
2004-09-17
2012-09-13
MARKUS BIRNER KUNSTSTOFFTECHNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-17
2011-03-07
WARSZAWSKA, 87, SIEWIERZ, 42-470, SIEWIERZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie