KRS 0000216581
NIP7471921192
REGON53246114300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "PINUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "PINUS"
Data rejestracji 06 wrz 2004 (20 lat temu) 06 wrz 2004
Data usunięcia 03 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TOPOLOWA, 15, SKARBIMIERZ-OSIEDLE, 49-318, SKARBIMIERZ-OSIEDLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJJERZY CZESŁAW SMOLARCZYK
Beneficjent
MARIUSZ ADAM SMOLARCZYK
Beneficjent
MARIUSZ ADAM SMOLARCZYK
reprezentant
JERZY CZESŁAW SMOLARCZYK
reprezentant
JERZY CZESŁAW SMOLARCZYK
Wspólnik
2004-09-06
2024-04-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ.
MARIUSZ ADAM SMOLARCZYK
Wspólnik
2004-09-06
2024-04-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ.
JERZY CZESŁAW SMOLARCZYK
Likwidator
2021-11-15
2024-04-03
MARIUSZ ADAM SMOLARCZYK
Likwidator
2021-11-15
2024-04-03
JERZY CZESŁAW SMOLARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIUSZ ADAM SMOLARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE BĄDŹ TEŻ WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENTEM.
JERZY CZESŁAW SMOLARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-06
2021-11-15
MARIUSZ ADAM SMOLARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-06
2021-11-15
2004-09-06
2021-11-15
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "PINUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie