KRS 0000216540
REGON19137941600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PRO-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PRO-INVEST"
Data rejestracji 09 wrz 2004 (20 lat temu) 09 wrz 2004
Data usunięcia 21 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 93B, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#651 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNAJANUSZ JÓZEF ŚNIEGOWSKI
Wspólnik
2004-09-09
2004-11-19
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ.
GRZEGORZ PAWEŁ SZAL
Wspólnik
2004-11-19
2005-09-23
81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.050,00
PIOTR KAJZER
Wspólnik
2005-09-23
2017-11-21
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
PIOTR KAJZER
Likwidator
2008-10-16
2013-10-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
JANUSZ JÓZEF ŚNIEGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-09
2004-11-19
GRZEGORZ PAWEŁ SZAL
PREZES ZARZĄDU
2004-11-19
2005-09-23
PIOTR KAJZER
PREZES ZARZĄDU
2005-09-23
2008-10-16
2004-09-09
2005-09-23
BIURO PODRÓŻY FIESTA TRAVEL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-23
2008-10-16
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PRO-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-09
2004-11-19
AL.ZWYCIĘSTWA, 256, GDYNIA, 81-525, GDYNIA, POLSKA
2004-11-19
2005-09-23
HUTNICZA, 34, GDYNIA, 81-061, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie