KRS 0000216409
NIP5170096993
REGON69179293900000
NazwaBIOAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOAVENA
Data rejestracji 02 wrz 2004 (20 lat temu) 02 wrz 2004
Data usunięcia 17 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 329B, KIELANÓWKA, 35-106, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1031Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW #1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #106 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH #107 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHGRAŻYNA REGINA RADEK
Wspólnik
2004-09-02
2005-01-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
ZYGMUNT RADEK
Wspólnik
2004-09-02
2005-01-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
MATEUSZ JAN RADEK
Wspólnik
2005-01-13
2009-02-17
295 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 147.500 ZŁ
ZYGMUNT RADEK
Wspólnik
2008-08-21
2009-10-23
660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 330.000 ZŁ
Wspólnik
2009-10-23
2017-05-17
2 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000 000 ZŁ
14127852000000
ZBIGNIEW ALEKSANDER RAJCA
Prokurent
2009-12-17
2011-07-13
PROKURA ŁĄCZNA
SŁAWOMIR WIKLIŃSKI
Prokurent
2011-07-13
2017-05-17
PROKURA ŁĄCZNA
IWONA MARIA DRONKA
Prokurent
2009-12-17
2017-05-17
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE (PROKURA ŁĄCZNA). PROKURENT SAMOISTNY (SAMODZIELNY), O ILE ZOSTANIE USTANOWIONY, UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
ZYGMUNT RADEK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-02
2005-01-13
ZYGMUNT RADEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-01-13
2009-02-17
ZYGMUNT RADEK
PREZES ZARZĄDU
2009-02-17
2009-12-17
GRAŻYNA REGINA RADEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-02
2005-01-13
MATEUSZ JAN RADEK
PREZES ZARZĄDU
2005-01-13
2009-02-17
MARCIN ROGUSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-23
2009-12-17
MARCIN ROGUSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-12-17
2017-05-17
2004-09-02
2005-11-23
KOMPLEKS EKOLOGICZNY "LIRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-11-23
2008-08-21
"BIOAVENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-02
2005-11-23
397, PRZYBYSZÓWKA, 35-213, RZESZÓW, POLSKA
2005-11-23
2014-12-08
PUŁASKIEGO, 3, RZESZÓW, 35-011, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie