KRS 0000216151
NIP8650003728
REGON00046716900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RADOMYŚLU N/SANEM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W RADOMYŚLU N/SANEM
Data rejestracji 31 sie 2004 (20 lat temu) 31 sie 2004
Data usunięcia 23 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 56, RADOMYŚL NAD SANEM, 37-455, RADOMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8650003728
data rejestracji 01 sty 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#0441A SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE: - USŁUGI ROLNICZE - CHEMIZACJA ROLNICTWA - TRANSPORT ROLNICZY I POZAROLNICZY - USŁUGI WARSZTATOWE I PRODUKCYJNE - POZYSKIWANIE SUROWCÓW MINERALNYCH ZE ZŁÓŻ LOKALNYCH - PRODUKCJA WYROBÓW GOTOWYCH - INNE USŁUGI WYNIKAJĄCE Z POTRZEB ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO - PRODUKCJA ROLNICZA I PRZETWÓRSTWO PŁODÓW ROLNYCH - ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE I PRODUKCJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ SPRZEDAŻ TEJ PRODUKCJI - DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-ZAOPATRZENIOWA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY PALIW, CZĘŚCI ZAMIENNYCH I INNYCH TOWARÓW - USŁUGI SOCJALNO-BYTOWEELŻBIETA CHAMERA
Likwidator
2018-09-05
2021-04-23
MIECZYSŁAW KRAWCZYK
Likwidator
2018-09-05
2021-04-23
JURAND JASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2021-04-23
JACEK DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2017-07-04
2021-04-23
ZBIGNIEW LACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-02
2017-07-04
STANISŁAW CHAMERA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2014-01-02
JANINA BARTOCHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2008-09-10
MARIAN FIETKO
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2021-04-23
ZOFIA TYS
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2021-04-23
STANISŁAW PORĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2021-04-23
WILHELM JĘDRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2008-09-10
ZOFIA DRZEWI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2021-04-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W SPÓŁDZIELNIACH O ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA, SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY. OŚWIADCZENIA PISEMNE SKIEROWANE DO SPÓŁDZIELNI, A ZŁOŻONE W JEJ LOKALU ALBO JEDNEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKOWI, MAJĄ SKUTEK PRAWNY WZGLĘDEM SPÓŁDZIELNI.
MIECZYSŁAW KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-08-31
2018-09-05
ELŻBIETA CHAMERA
PEŁNOMOCNIK
2004-08-31
2018-09-05
2004-08-31
2018-09-05
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RADOMYŚLU N/SANEM
2004-08-31
2008-09-10
MICKIEWICZA, 25, RADOMYŚL NAD SANEM, 37-455, RADOMYŚL NAD SANEM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie