KRS 0000215958
NIP6981001975
REGON00044906500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA
Data rejestracji 03 wrz 2004 (20 lat temu) 03 wrz 2004
Data usunięcia 20 mar 2009 20 mar 2009
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PLAC WOLNOŚCI, 26, KOŚCIAN, 64-000, KOŚCIAN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7440Z REKLAMA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #8532C PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEDOMINIK SZKODZIŃSKI
Likwidator
2008-05-23
2009-03-20
JAN KAŹMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-03
2008-10-22
LESZEK SZŁAPKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-03
2009-03-20
JAN JÓZEFIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-03
2009-03-20
JAN DOBRONIECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-03
2009-03-20
ZBIGNIEW SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-03
2005-06-20
JANUSZ GAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-20
2009-03-20
EDWARD GAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-22
2009-03-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I USTANOWIONY PEŁNOMOCNIK.
DOMINIK SZKODZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-03
2008-05-23
JAN BARTKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-03
2005-06-20
EDWARD GAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-03
2008-05-23
ZBIGNIEW SZYMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-20
2008-05-23
2004-09-03
2008-05-23
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie