KRS 0000215456
NIP1132257989
REGON01637553200000
Nazwa"TWB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTWB
Data rejestracji 23 sie 2004 (20 lat temu) 23 sie 2004
Data usunięcia 15 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 11, KIELCE, 25-310, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃANNA KOŁODZIEJCZYK
Wspólnik
2004-08-23
2007-02-19
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
WALDEMAR RYSZARD PIERŚCIONEK
Wspólnik
2004-08-23
2007-02-19
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
MAREK GRABOWSKI
Wspólnik
2007-02-19
2014-11-21
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ
MARCIN RYCHARSKI
Wspólnik
2007-02-19
2013-01-31
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 000,00 ZŁ
AGUIRRE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI W LIKWIDACJI
Wspólnik
2013-01-31
2014-11-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ
FLORIAN DĄBKOWSKI
Wspólnik
2013-01-31
2014-11-21
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ
Wspólnik
2014-11-21
2016-04-15
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
22173120900000
MAREK GRABOWSKI
Likwidator
2015-10-27
2016-04-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARCIN RYCHARSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-19
2010-11-30
MAREK GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-30
2015-10-27
ANNA KOŁODZIEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-08-23
2007-02-19
WALDEMAR RYSZARD PIERŚCIONEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-04
2007-02-19
2004-08-23
2007-02-19
EDUKACJA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-02-19
2015-10-27
"TWB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-08-23
2004-11-29
WSPÓLNA, 62, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
2004-11-29
2007-02-19
MANIFESTU LIPCOWEGO, 9, KIELCE, 25-323, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie