KRS 0000215331
NIP5431227828
REGON05067022700000
NazwaBIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI
Data rejestracji 19 sie 2004 (20 lat temu) 19 sie 2004
Data usunięcia 18 wrz 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres J. PIŁSUDSKIEGO, 4, HAJNÓWKA, 17-200, HAJNÓWKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAGMINA MIEJSKA W HAJNÓWCE
Wspólnik
2004-08-19
2013-09-18
250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
050658999
JERZY SIEMIENIUK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-19
2005-07-21
JERZY ALEKSIEJUK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-19
2010-07-05
MARZANNA SOŁTYS
Członek Organu Nadzoru
2005-07-21
2006-10-18
ANATOL OCHRYMIUK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-21
2013-09-18
MIKOŁAJ JANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-18
2010-07-05
JAN JACKO
Członek Organu Nadzoru
2006-10-18
2013-09-18
WACŁAW JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-19
2006-10-18
ANATOL ŁAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-19
2005-07-21
JAN JACKO
Członek Organu Nadzoru
2004-08-19
2005-07-21
JERZY PASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-10-18
2010-07-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KONSTANTY PATEJUK
PREZES ZARZĄDU
2004-08-19
2008-05-13
ANDRZEJ PATEJUK
PREZES ZARZĄDU
2008-05-13
2010-07-05
JÓZEF POPIEL
PREZES ZARZĄDU
2010-07-05
2011-06-30
ROMUALD WOŁKOWYCKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-30
2013-09-18
2004-08-19
2006-10-18
KS. I. WIEROBIEJA, 2, HAJNÓWKA, 17-200, HAJNÓWKA, POLSKA
2006-10-18
2011-06-30
KS. I. WIEROBIEJA, 18, HAJNÓWKA, 17-200, HAJNÓWKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie