KRS 0000215191
NIP6570232118
REGON29052112200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "WOLNOŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "WOLNOŚĆ"
Data rejestracji 19 sie 2004 (20 lat temu) 19 sie 2004
Data usunięcia 20 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC WOLNOŚCI, 8, KIELCE, 25-367, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50007,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #7133 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #744 REKLAMAJAROSŁAW DANIEL KARYŚ
Prokurent
2004-08-19
2021-07-20
SAMOISTNA
ANDRZEJ ROŻEK
Prokurent
2004-08-19
2021-07-20
SAMOISTNA
JAROSŁAW DANIEL KARYŚ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-19
2007-06-20
ANDRZEJ ROŻEK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-19
2021-07-20
LESZEK ALEKSANDER RADOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-19
2021-07-20
BOŻENA CECYLIA NIDECKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-19
2005-03-14
ZBIGNIEW ADAM PASEK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-19
2021-07-20
ANDRZEJ TANISŁAW KUBICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-14
2007-06-20
MARIA ANIELA MACHUL
Członek Organu Nadzoru
2007-06-20
2021-07-20
ANTONI ANDRZEJ BILSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-20
2021-07-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
BOGUSŁAW MARIAN GŁUSZEK
PREZES
2004-08-19
2013-09-16
ANDRZEJ BOLESŁAW KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-16
2018-11-30
2007-06-20
2021-07-20
7133 - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
2007-06-20
2021-07-20
744 - REKLAMA
2004-08-19
2021-07-20
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2004-08-19
2021-07-20
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2004-08-19
2021-07-20
7487 - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA
2004-08-19
2021-07-20
9305 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2007-06-20
2021-07-20
45 - BUDOWNICTWO
2004-08-19
2021-07-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-08-19
2021-07-20
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "WOLNOŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-08-19
2021-07-20
PLAC WOLNOŚCI, 8, KIELCE, 25-367, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie