KRS 0000215124
NIP8971395838
REGON93095555500000
Nazwa"A+A" J.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"A+A" J.V.
Data rejestracji 24 sie 2004 (20 lat temu) 24 sie 2004
Data usunięcia 14 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4120 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #86 OPIEKA ZDROWOTNA #87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNEWOJCIECH PYTEL
Wspólnik
2004-08-24
2012-11-28
21 UDZIAŁÓW PO 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
LESZEK MAJ
Wspólnik
2004-08-24
2022-01-14
42 (CZTERDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000 (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH
LESZEK MAJ
Prokurent
2004-08-24
2022-01-14
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEŚLI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, ZAŚ W PRZYPADKU JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM JEŚLI WARTOŚĆ ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZA KWOTĘ 10-KROTNEJ WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO".
WOJCIECH PYTEL
PREZES 1- OSOBOWEGO ZARZĄDU
2004-08-24
2012-11-28
MAREK WOŁOSZYN
PREZES 1- OSOBOWEGO ZARZĄDU
2012-11-28
2022-01-14
2004-08-24
2012-11-28
ULOWA, 8, WROCŁAW, 54-020, WROCŁAW, POLSKA
2012-11-28
2017-03-06
BALZAKA, 14D, WROCŁAW, 52-437, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie