KRS 0000215094
NIP8971699857
REGON93302051700000
Nazwa"FUNDACJA OPUS ORGANI"
Krótka nazwaOPUS ORGANI
Data rejestracji 19 sie 2004 (20 lat temu) 19 sie 2004
Data usunięcia 19 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. SZEWSKA, 75/77, WROCŁAW, 50-121, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8971699857
data rejestracji 11 gru 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 sty 2021
ANDRZEJ KOSENDIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-30
2021-01-19
JANUARY WĄTROBA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-06
2011-06-15
MAGDALENA CZAJKA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-21
2015-09-17
STANISŁAW JACEK GŁADYSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-02-21
2021-01-19
TOMASZ DOBRZAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-21
2021-01-19
TOMASZ GŁUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-21
2021-01-19
JANUSZ RADZIK
Członek Organu Nadzoru
2011-06-15
2015-10-08
MONIKA ELISABETH KRAHFORST
Członek Organu Nadzoru
2015-10-08
2017-01-05
ANDRZEJ PRASAŁ
Członek Organu Nadzoru
2016-04-01
2021-01-19
MACIEJ BATOR
Członek Organu Nadzoru
2017-01-05
2021-01-19
BOGDAN ANDRZEJ TABISZ
Likwidator
2020-03-06
2021-01-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2, SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. 2. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZGŁASZANIA I ROZLICZANIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH, ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH NIE ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH - OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
BOGDAN ANDRZEJ TABISZ
PREZES ZARZĄDU
2004-08-19
2020-03-06
STANISŁAW JACEK GŁADYSIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-19
2007-02-21
BOGUSŁAW ANDRZEJ RABA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-19
2007-02-21
BOGUSŁAW ANDRZEJ RABA
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2007-02-21
2011-02-15
TOMASZ SIELICKI
SEKRETARZ ZARZĄDU FUNDACJI
2007-02-21
2011-02-15
JAKUB MACIEJ ŁUBOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-15
2015-10-08
JAKUB MACIEJ ŁUBOCKI
SEKRETARZ ZARZĄDU FUNDACJI
2015-10-08
2020-03-06
RAINER SACHS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-15
2015-10-08
RAINER SACHS
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2015-10-08
2017-09-22
JOANNA KAROLINA TABISZ
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2017-09-22
2020-03-06
2004-08-19
2005-04-22
"FUNDACJA PRO ORGANI"
2004-08-19
2004-12-06
ŚW. ELŻBIETY, 1/2, WROCŁAW, 50-111, WROCŁAW, POLSKA
2004-12-06
2015-10-08
ŚWIĘTEJ ELŻBIETY, 1, WROCŁAW, 50-111, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie