KRS 0000215078
NIP5961637014
REGON21130457300000
NazwaPOLMAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLMAR GROUP
Data rejestracji 07 wrz 2004 (20 lat temu) 07 wrz 2004
Data usunięcia 08 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 84A, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPIOTR MAREK POLUSIK
Wspólnik
2004-09-07
2012-06-05
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,- ZŁOTYCH
KRZYSZTOF MARCIN BIERNACKI
Wspólnik
2004-09-07
2014-01-21
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,- ZŁOTYCH
HANNA REDER
Wspólnik
2012-06-05
2013-02-21
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
PIOTR MAREK POLUSIK
Wspólnik
2013-02-21
2014-01-21
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
TATSIANA SHAMBALAVA
Wspólnik
2014-01-21
2022-02-08
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU
PIOTR MAREK POLUSIK
PREZES ZARZĄDU
2011-12-22
2012-06-05
ARTUR MARIUSZ ORNATOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-06-05
2013-02-21
PIOTR MAREK POLUSIK
PREZES ZARZĄDU
2013-02-21
2014-01-21
TATSIANA SHAMBALAVA
PREZES ZARZĄDU
2014-01-21
2022-02-08
PIOTR MAREK POLUSIK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-07
2008-09-04
ANNA MÜLLER
PREZES ZARZĄDU
2008-09-04
2011-12-22
2004-09-07
2008-09-04
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "POLIKLINIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-04
2011-12-22
BUCHALTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-07
2008-09-04
33, ŻÓŁWIN, 66-300, MIĘDZYRZECZ, POLSKA
2008-09-04
2011-12-22
18, ŻÓŁWIN, 66-300, MIĘDZYRZECZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie