KRS 0000215018
NIP7322006621
REGON47326357500000
NazwaJASZPOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJASZPOL 1
Data rejestracji 17 sie 2004 (20 lat temu) 17 sie 2004
Data usunięcia 16 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDZKA, 28, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAHALINA JANINA SZPRUCH
Beneficjent
KRZYSZTOF EDMUND JAROSZEWICZ
Beneficjent
MARCIN GALEK
Beneficjent
MARCIN GALEK
reprezentant
ANDRZEJ ŁOMŻA
Kurator
2011-01-31
2024-07-16
JOLANTA WOJCIECHOWSKA
Kurator
2008-12-03
2011-01-31
KRZYSZTOF EDMUND JAROSZEWICZ
Wspólnik
2004-08-17
2024-07-16
40 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 20.000 ZŁ
HALINA JANINA SZPRUCH
Wspólnik
2004-08-17
2024-07-16
40 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 20.000 ZŁ
MARCIN GALEK
Wspólnik
2004-08-17
2024-07-16
40 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 20.000 ZŁ
MARCIN GALEK
Likwidator
2013-08-05
2024-07-16
KRZYSZTOF EDMUND JAROSZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-17
2024-07-16
JACEK SZPRUCH
Członek Organu Nadzoru
2004-08-17
2006-11-30
KAZIMIERZ GALEK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-17
2024-07-16
HALINA JANINA SZPRUCH
Członek Organu Nadzoru
2006-11-30
2024-07-16
HALINA JANINA SZPRUCH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
KRZYSZTOF EDMUND JAROSZEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN GALEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - SAMODZIELNIE.
MARCIN GALEK
PREZES ZARZĄDU
2004-08-17
2006-11-30
JACEK MARIAN SZPRUCH
PREZES ZARZĄDU
2006-11-30
2013-08-05
2004-08-17
2013-08-05
"JASZPOL 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie