KRS 0000214845
REGON57022168500000
Nazwa"EKOMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKOMA
Data rejestracji 16 sie 2004 (20 lat temu) 16 sie 2004
Data usunięcia 22 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ----, ---, WARSZAWA, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 220000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#2010 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #2020 PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #2040 WYTWARZANIE OPAKOWAŃ I INNYCH ARTYKUŁÓW Z DREWNA #361 PRODUKCJA MEBLI #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #551 USŁUGI HOTELARSKIE #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7440 REKLAMA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAJACEK ROBERT MIECIŃSKI
Wspólnik
2004-08-16
2005-04-22
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.000,00 ZŁ
ANTANINA MIKHEI
Wspólnik
2005-04-22
2021-12-22
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MAREK KLAMCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-08-16
2005-03-14
PAWEŁ ARTUR KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-03-14
2005-04-22
ANTANINA MIKHEI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-22
2021-12-22
2004-08-16
2005-04-22
KONDRATOWICZA, 41, WARSZAWA, 03-285, WARSZAWA, POLSKA
2005-04-22
2007-08-16
NOCZNICKIEGO, 31, WARSZAWA, 01-918, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie