KRS 0000214827
NIP7891617733
REGON63458775000000
NazwaSANGATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSANGATI
Data rejestracji 19 sie 2004 (20 lat temu) 19 sie 2004
Data usunięcia 12 mar 2020 12 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAWSKA, 42, WRZEŚNIA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#1561Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ ADAM KULCZAK
Wspólnik
2004-08-19
2020-03-12
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH
HANS-PETER ALFRED HEGER
Wspólnik
2004-08-19
2020-03-12
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU OSOBNO.
HANS-PETER ALFRED HEGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-19
2008-08-26
PAWEŁ ADAM KULCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-19
2008-08-26
PAWEŁ ADAM KULCZAK
PREZES ZARZĄDU
2008-08-26
2013-11-05
2004-08-19
2005-04-11
SŁOWACKIEGO, 3, WRZEŚNIA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie