KRS 0000214717
REGON93087706800000
Nazwa"ATUT PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaATUT PLUS
Data rejestracji 11 sie 2004 (20 lat temu) 11 sie 2004
Data usunięcia 18 mar 2010 18 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZWYCIĘSTWA, 14, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #8542A ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5540Z BARY #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #9304 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9300Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #6520Z REASEKURACJA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIADIANA ANNA HANAJ DAMASIEWICZ
Wspólnik
2004-08-11
2010-03-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000,00ZŁ
TADEUSZ WIKTOR HANAJ
Prokurent
2004-08-11
2010-03-18
SAMOISTNA
DIANA ANNA HANAJ DAMASIEWICZ
Likwidator
2006-02-23
2010-03-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. USTANOWIONY PROKURENT SAMOISTNY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
DIANA ANNA HANAJ CHAROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-08-11
2006-02-23
ALFREDA STANISŁAWA HANAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-11
2006-02-23
2004-08-11
2006-02-23
"ATUT PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie