KRS 0000214657
Nazwa"ELJOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELJOT
Data rejestracji 20 sie 2004 (20 lat temu) 20 sie 2004
Data usunięcia 02 mar 2012 02 mar 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres I BRYGADY LEGIONÓW, 6A, GOLENIÓW, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 160000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACHJOANNA DZIAŁKOWSKA
Likwidator
2008-10-10
2012-03-02
GUNNAR ROLAND LINDEBERG
Wspólnik
2004-08-20
2012-03-02
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ
MAGDALENA LINDEBERG
Wspólnik
2004-08-20
2012-03-02
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
MARIA ANNELI JANKES
Wspólnik
2004-08-20
2012-03-02
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ
BROR HENRIK JANKES
Wspólnik
2004-08-20
2012-03-02
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD MOŻE BYĆ JEDNOOSOBOWY LUB KOLEGIALNY. W PRZYPADKU ZARZĄDU KOLEGIALNEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
GUNNAR ROLAND LINDEBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-20
2008-10-10
MAGDALENA LINDEBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-20
2008-10-10
MARIA ANNELI JANKES
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-20
2008-10-10
BROR HENRIK JANKES
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-20
2008-10-10
JOANNA DZIAŁKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-08-20
2008-10-10
2004-08-20
2008-10-10
"ELJOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie