KRS 0000214492
NIP8132129002
REGON69044189900000
NazwaROYAL INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROYAL INVESTMENT GROUP
Data rejestracji 06 sie 2004 (20 lat temu) 06 sie 2004
Data usunięcia 08 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA TREMBECKIEGO, 11, RZESZÓW, 35-234, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8132129002
data rejestracji 31 gru 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHKATARZYNA MAŁGORZATA BANYŚ
Beneficjent
VOLHA DRAZEK
Beneficjent
KATARZYNA MAŁGORZATA BANYŚ
reprezentant
VOLHA DRAZEK
reprezentant
ALICJA TERESA PASTERZ
Prokurent
2004-08-06
2015-01-13
SAMOISTNA
ADAM STANISŁAW PASTERZ
Wspólnik
2004-08-06
2015-01-13
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ.
VOLHA DRAZEK
Wspólnik
2015-01-13
2022-04-08
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ
KATARZYNA MAŁGORZATA BANYŚ
Wspólnik
2015-01-13
2022-04-08
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ
KATARZYNA MAŁGORZATA BANYŚ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
VOLHA DRAZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
VOLHA DRAZEK
PREZES ZARZĄDU
2015-01-13
2022-04-08
KATARZYNA MAŁGORZATA BANYŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-13
2022-04-08
ADAM STANISŁAW PASTERZ
DYREKTOR
2004-08-06
2015-01-13
2004-08-06
2015-01-13
TERMOPROJEKT - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-08-06
2005-02-03
KOCHANOWSKIEGO, 29, RZESZÓW, 35-201, RZESZÓW, POLSKA
2005-02-03
2015-01-13
PARTYZANTÓW, 1 A, RZESZÓW, 35-242, RZESZÓW, POLSKA
Km 927/21
2022-06-21
2022-08-25
3377.63 PLN
Nc-e 648409/21
TUTKA TOMASZ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie