KRS 0000214457
REGON00837435500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE "SOW-METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE "SOW-METAL"
Data rejestracji 03 wrz 2004 (20 lat temu) 03 wrz 2004
Data usunięcia 03 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRZEGOMSKA, 308, WROCŁAW, 54-342, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#2743Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNYAUGUST WOWRA
Wspólnik
2004-09-03
2007-09-03
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64 ZŁ. (SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY ZŁOTE)
JOANNA BACHOR
Wspólnik
2004-09-03
2007-09-03
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY ZŁOTE)
MARCIN ORZECHOWSKI
Wspólnik
2004-09-03
2007-09-03
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48 ZŁ (CZTERDZIEŚCI OSIEM ZŁOTYCH)
ROBERT WOŹNICKI
Wspólnik
2004-09-03
2007-09-03
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY ZŁOTE)
BARBARA JOLANTA ORCZYK
Prokurent
2004-09-03
2006-01-10
SAMOISTNA
AUGUST WOWRA
Likwidator
2006-01-10
2007-09-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, PROKURENCI I PEŁNOMOCNICY W GRANICACH UDZIELONYCH PEŁNOMOCNICTW.
AUGUST WOWRA
PREZES ZARZĄDU
2004-09-03
2006-01-10
2004-09-03
2006-01-10
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE "SOW-METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie