KRS 0000214345
NIP8490000424
REGON79050686800000
Nazwa"ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH -
Data rejestracji 13 sie 2004 (20 lat temu) 13 sie 2004
Data usunięcia 01 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OLSZTYŃSKA, 3, PISZ, 12-200, PISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 930600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8490000424
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #9603Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIGMINA I MIASTO PISZ
Wspólnik
2004-08-13
2019-08-01
9.306 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 930.600 ZŁ
790671538
JADWIGA BARGŁOWSKA
Prokurent
2004-08-13
2007-07-27
SAMOISTNA
MAJA SZMYT
Prokurent
2009-11-02
2018-11-06
PROKURA SAMOISTNA
LUDMIŁA DŁUGOZIMA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-13
2007-02-28
MARTA MARCIŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-09-15
2013-10-03
STANISŁAW PRUSINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-15
2013-10-03
MAREK MICHAŁ MAŁECKI
Członek Organu Nadzoru
2011-09-01
2015-05-12
LESZEK MAREK GRYCIUK
Członek Organu Nadzoru
2011-11-10
2016-12-22
KRZYSZTOF NIKONOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-10-03
2016-12-22
JERZY HENRYK KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-03
2016-12-22
WIESŁAWA ANNA KIZLING
Członek Organu Nadzoru
2016-12-22
2019-08-01
MAREK KONOPKA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-22
2018-11-06
ROMAN ROMACHÓW
Członek Organu Nadzoru
2016-12-22
2018-10-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WALDEMAR BARGŁOWSKI
DYREKTOR SPÓŁKI
2004-08-13
2007-02-28
MAJA SZMYT
KSIĘGOWA
2004-08-13
2007-08-27
ANDRZEJ RASZCZYK
PREZES SPÓŁKI
2007-02-28
2007-11-16
MAJA SZMYT
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-16
2009-09-24
ELŻBIETA KUNEGUNDA BORAWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-11-16
2011-11-10
JANUSZ KRZYSZTOF PUCHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-10
2015-05-12
JOLANTA SZKARADZIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-05-12
2017-10-11
ANNA HELLER
PREZES ZARZĄDU
2017-10-11
2018-11-06
ELŻBIETA SADŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-11-06
2019-01-07
ZBIGNIEW WIESŁAW WDOWIARSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-01-07
2019-08-01
2004-08-13
2019-08-01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-08-13
2019-08-01
"ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2004-08-13
2019-08-01
OLSZTYŃSKA, 3, PISZ, 12-200, PISZ, POLSKA
2015-05-12
2019-08-01
3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2015-05-12
2019-08-01
3821Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2015-05-12
2019-08-01
3832Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
2015-05-12
2019-08-01
8130Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2015-05-12
2019-08-01
9603Z - POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA
2015-05-12
2019-08-01
8129Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
2015-05-12
2019-08-01
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2015-05-12
2019-08-01
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2015-05-12
2019-08-01
7712Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2015-05-12
2019-08-01
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie