KRS 0000214176
NIP6581751709
REGON29116625500000
NazwaKLUB SPORTOWY "HEKO"
Krótka nazwaKLUB SPORTOWY "HEKO"
Data rejestracji 03 sie 2004 (20 lat temu) 03 sie 2004
Data usunięcia 13 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres OSNOWA, 99 A, CZERMNO, 26-260, FAŁKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7440Z REKLAMA #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMIROSŁAW SYLWESTER HABIERA
Likwidator
2012-03-20
2013-02-13
GRZEGORZ WIESŁAW PAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-03
2005-02-23
GRZEGORZ PIOTR WILK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-03
2005-02-23
JANUSZ STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2005-02-23
2013-02-13
JACEK WOJCIECH KULETA
Członek Organu Nadzoru
2005-02-23
2013-02-13
WITOLD JAN SZPROCH
Członek Organu Nadzoru
2005-02-23
2005-10-05
MIROSŁAW ROMAN KONIECZNY
Członek Organu Nadzoru
2004-08-03
2005-02-23
HENRYK PIĘTA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-05
2013-02-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKLUB REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ PREZES ZARZĄDU KLUBU LUB INNY CZŁONEK TEGO ZARZĄDU WYTYPOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, JEDNAKŻE DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU KLUBU NIEZBĘDNE JEST JEDNOCZESNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA.
HENRYK KONRAD KONIECZNY
PREZES
2004-08-03
2012-03-20
STANISŁAW KRZYSZTOF MICHALSKI
WICEPREZES
2004-08-03
2006-10-10
MARIAN ROMAN ADAMCZYK
SEKRETARZ
2004-08-03
2005-07-18
MARIOLA KONIECZNA
SKARBNIK
2004-08-03
2012-03-20
WITOLD JAN SZPROCH
WICEPREZES DO SPRAW SZKOLENIA MŁODZIEŻY
2005-10-05
2012-03-20
2004-08-03
2012-03-20
KLUB SPORTOWY "HEKO"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie