KRS 0000214155
NIP6912145872
REGON39076703800000
NazwaFLOORTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFLOORTEC
Data rejestracji 03 sie 2004 (20 lat temu) 03 sie 2004
Data usunięcia 21 lis 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KARDYNAŁA B.KOMINKA, 9, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1565700,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERIIJANUSZ FRANCISZEK URZĘDOWSKI
Wspólnik
2004-08-03
2006-06-14
15.656 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.565.600, ZŁ (JEDEN MILION PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2006-06-14
2007-07-25
15656 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.565.600,00ZŁ (JEDEN MILION PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
02018243900000
Wspólnik
2007-07-25
2007-11-21
15656 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.565.600,00ZŁ (JEDEN MILION PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
02018243900000
MARCELINA CYGANEK
Likwidator
2006-12-07
2007-11-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, WÓWCZAS SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z USTANOWIONYM ODDZIELNIE PROKURENTEM. JEŻELI WYBRANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
JANUSZ FRANCISZEK URZĘDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-08-03
2006-12-07
2004-08-03
2006-12-07
FLOORTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie