KRS 0000214061
REGON83019318900000
Nazwa"MATMOND POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMATMOND POLSKA
Data rejestracji 05 paź 2004 (20 lat temu) 05 paź 2004
Data usunięcia 02 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOREK, 6, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 135000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #80 EDUKACJA #55 HOTELE I RESTAURACJE #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #45 BUDOWNICTWO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMBARBARA DOROTA ZYCH BEZIER
Wspólnik
2004-10-05
2018-02-02
540 (PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000 (PIĘĆDZIESIĘCIU CZTERECH TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
JEAN YVES NOURRISSON
Wspólnik
2004-10-05
2018-02-02
540 (PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000 (PIĘĆDZIESIĘCIU CZTERECH TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
CHRISTIAN BEZIER
Wspólnik
2004-10-05
2018-02-02
270 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000 (DWUDZIESTU SIEDMIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BARBARA DOROTA ZYCH BEZIER
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU
2004-10-05
2018-02-02
CHRISTIAN BEZIER
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2004-10-05
2018-02-02
2004-10-05
2018-02-02
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-05
2018-02-02
"MATMOND POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-05
2018-02-02
BOREK, 6, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA
2004-10-05
2018-02-02
51 - HANDEL ZAGRANICZNY I KRAJOWY W ZAKRESIE: HANDEL MAT. BUDOWLANYMI, SUROWCAMI DO ICH PRODUKCJI I MINERAŁAMI
2004-10-05
2018-02-02
51 - HANDEL ŚRODKAMI TRANSPORTOWYMI, TELEKOMUNIKACYJNYMI, ŁĄCZNOŚCIOWYMI ORAZ ICH CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI
2004-10-05
2018-02-02
51 - HANDEL WYROBAMI CHEMICZNYMI I CHEMIKALIAMI
2004-10-05
2018-02-02
51 - HANDEL WYROBAMI ELEKTRONICZNYMI, RTV ORAZ ICH CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI
2004-10-05
2018-02-02
51 - HANDEL MASZYNAMI I URZĄDZENIAMI PRODUKCYJNYMI ORAZ ICH CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI
2004-10-05
2018-02-02
51 - HANDEL URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI, OSPRZĘTEM I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI
2004-10-05
2018-02-02
51 - HANDEL URZĄDZENIAMI SPALINOWYMI, SILNIKAMI, OSPRZĘTEM I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI
2004-10-05
2018-02-02
52 - HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
2004-10-05
2018-02-02
50 - SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ART. PRZEZNACZENIA OSOBISTEGO I UŻYTKU DOMOWEGO
2004-10-05
2018-02-02
35 - PRODUKCJA W ZAKRESIE TRANSPORTU, TELEKOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie